FRANCIA URBON RAMON
Informe ejecutivo de FRANCIA URBON RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRANCIA URBON RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES BONAR SL | Administrador Unico | 23/01/2019 | |
UNIVERSOL TECNOLOGY SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 24/08/2010 |
VINCULACIONES DE FRANCIA URBON RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCIA URBON RAMON
Empresa: KANKANA IMPORT SL
Administrador Unico
- Francia Urbon Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5251, L 4158, F 45, S 8, H MA122226, I/A 6 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-29
Administrador Unico
- Francia Urbon Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4685, L 3593, F 110, S 8, H MA102766, I/A 5 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-29
Empresa: KANKANA IMPORT SL
Administrador Unico
- Francia Urbon Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5251, L 4158, F 44, S 8, H MA122226, I/A 5 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-29
Empresa: KANKANA IMPORT SL
Administrador Unico
- Francia Urbon Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5251, L 4158, F 44, S 8, H MA122226, I/A 2 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-29
Empresa: KANKANA IMPORT SL
Administrador Unico
- Francia Urbon Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5251, L 4158, F 43, S 8, H MA122226, I/A 1 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-29
Empresa: VECAS ALUMINIO Y PVC CASTELLANAS SL
Administrador Unico
- Francia Urbon Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1394 , F 196, S 8, H VA 23861, I/A 4 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-47
Empresa: VECAS ALUMINIO Y PVC CASTELLANAS SL
Administrador Unico
- Francia Urbon Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1394 , F 195, S 8, H VA 23861, I/A 2 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-47
Empresa: UNIVERSOL TECNOLOGY SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Francia Urbon Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4795, L 3703, F 110, S 8, H MA106344, I/A 1 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-29
Información de FRANCIA URBON RAMON
Mostramos los datos de FRANCIA URBON RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCIA URBON RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos