FRANCH MONTOLIU MARC
Informe ejecutivo de FRANCH MONTOLIU MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FRANCH MONTOLIU MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANCH GALLARDO SA | Administrador Unico | 01/08/2023 | |
LA REFORMERIA ESPAIS SL | Administrador Solidario | 04/05/2023 | |
FRANCH MONTOLIU SL | Administrador Unico | 05/06/2019 | |
RME WORK&LIVE SL | Administrador Unico | 29/04/2019 | |
CHATARRAS BECHI SA | Liquidador | 07/01/2014 | |
ENTRETENEDORES CAN PRAT SL | Administrador Unico | 30/09/2011 |
VINCULACIONES DE FRANCH MONTOLIU MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCH MONTOLIU MARC
Empresa: FRANCH GALLARDO SA
Administrador Unico
- Franch Montoliu Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35925 , F 44, S 8, H B 203095, I/A 12 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-08
Empresa: LA REFORMERIA ESPAIS SL
Administrador Solidario
- Franch Montoliu Marc
- Morillas Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48767 , F 78, S 8, H B 595479, I/A 1 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-08
Empresa: FRANCH MONTOLIU SL
Administrador Unico
- Franch Montoliu Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30064 , F 179, S 8, H B 163434, I/A 9 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-08
Empresa: RME WORK&LIVE SL
Administrador Unico
- Franch Montoliu Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46866 , F 215, S 8, H B 533580, I/A 1 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-08
Empresa: FRANCH GALLARDO SA
Administrador Unico
- Franch Montoliu Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35925 , F 43, S 8, H B 203095, I/A 9 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-08
Empresa: QM INRUDAS SA
Consejero
- Franch Montoliu Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44504 , F 21, S 8, H B 256934, I/A 14 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-08
Empresa: BOHEMIS EN VIU SL
Liquidador
- Franch Montoliu Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40229 , F 3, S 8, H B 359996, I/A 2 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Empresa: BOHEMIS EN VIU SL
Administrador Unico
- Franch Montoliu Marc
Liquidador
- Franch Montoliu Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40229 , F 3, S 8, H B 359996, I/A 2 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Empresa: CHATARRAS BECHI SA
Liquidador
- Franch Montoliu Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 386, F 197, S 8, H CS 10610, I/A 11 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-12
Empresa: CHATARRAS BECHI SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Franch Franch Jose
- Franch Montoliu Marc
- Montoliu Usatorre Emilia
Presidente
Secretario
- Franch Montoliu Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 386, F 197, S 8, H CS 10610, I/A 11 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-12
VER MAS ACTOS
Información de FRANCH MONTOLIU MARC
Mostramos los datos de FRANCH MONTOLIU MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCH MONTOLIU MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos