FRANCH AGULLEIRO VICENTE
Informe ejecutivo de FRANCH AGULLEIRO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANCH AGULLEIRO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORMIGONS VILA-REAL SL | Consejero | 19/04/2022 | |
FRORGI TROPICAL SL | Administrador Mancomunado | 23/09/2021 | |
OBNISIL SL | Apoderado | 03/06/2009 |
VINCULACIONES DE FRANCH AGULLEIRO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCH AGULLEIRO VICENTE
Empresa: FORMIGONS VILA-REAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Franch Agulleiro Vicente
- Franch Aliseda Victor Manuel
- Ortiz Mingol Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1112, L 676, F 66, S 8, H CS 18975, I/A 13 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-12
Empresa: FRORGI TROPICAL SL
Administrador Mancomunado
- Franch Agulleiro Vicente
- Gimeno Perez Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1851, L 1411, F 82, S 8, H CS 44593, I/A 1 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-12
Empresa: COLANI SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Franch Agulleiro Vicente
- Franch Aliseda Victor Manuel
- Franch Beltran Manuel
Presidente
Secretario
- Franch Agulleiro Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 495, L 62, F 193, S 8, H CS 1722, I/A 24 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-12
Empresa: COLANI SA
Consejero
- Franch Agulleiro Vicente
- Franch Aliseda Victor Manuel
Secretario
- Franch Agulleiro Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 495, L 62, F 193, S 8, H CS 1722, I/A 21 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-12
Empresa: OBNISIL SL
Apoderado
- Franch Agulleiro Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 863, L 430, F 168, S 8, H CS 11844, I/A 6 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-12
Información de FRANCH AGULLEIRO VICENTE
Mostramos los datos de FRANCH AGULLEIRO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCH AGULLEIRO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos