FRANCESCO BUTTITTA
Informe ejecutivo de FRANCESCO BUTTITTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRANCESCO BUTTITTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUOVO PIGNONE SPA | REPR.SUCURS. | 22/04/2015 | 10/05/2019 |
GE ENERGY SPAIN SL | Consejero | 04/03/2015 | 20/03/2017 |
VINCULACIONES DE FRANCESCO BUTTITTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCESCO BUTTITTA
Empresa: NUOVO PIGNONE SPA
REPR.SUCURS.
- Francesco Buttitta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44223 , F 122, S 8, H B 450087, I/A 8 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-08
Empresa: GE ENERGY SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43601 , F 69, S 8, H B 362217, I/A 44 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-08
Empresa: NUOVO PIGNONE SPA
REPR.SUCURS.
- Francesco Buttitta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44223 , F 119, S 8, H B 450087, I/A 2 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-08
Empresa: GE ENERGY SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43601 , F 61, S 8, H B 362217, I/A 32 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-08
Información de FRANCESCO BUTTITTA
Mostramos los datos de FRANCESCO BUTTITTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCESCO BUTTITTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos