FRANCESCO BARILLI
Informe ejecutivo de FRANCESCO BARILLI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 21
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANCESCO BARILLI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OILOGIST H&B SL | Consejero | 23/08/2024 | |
LOGISTICA LOICAR SL | Consejero | 22/08/2024 | |
LOGISTICA LOICAR SL | Secretario | 22/08/2024 | |
CISTERNAS GERMANS NAVARRO SL | Apoderado Solidario | 25/07/2024 | |
SANTIGA GN SERVEIS SL | Apoderado Solidario | 25/07/2024 | |
CISTERNAS GERMANS NAVARRO SL | Consejero | 02/05/2024 | |
CISTERNAS GERMANS NAVARRO SL | Presidente | 02/05/2024 | |
SANTIGA GN SERVEIS SL | Consejero | 30/04/2024 | |
SANTIGA GN SERVEIS SL | Presidente | 30/04/2024 | |
TRANSQUALITY 2001 SL | Presidente | 25/05/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FRANCESCO BARILLI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCESCO BARILLI
Empresa: OILOGIST H&B SL
Consejero
- Francesco Barilli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 600095, I/A 24 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-08
Empresa: LOGISTICA LOICAR SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Andrea Robuschi
- Ciria Cambero Jesus
- Filippo Redaelli
- Francesco Barilli
- Silvio Bertani
Presidente
Secretario
- Francesco Barilli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 209156, I/A 29 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-08
Empresa: LOGISTICA LOICAR SL
Consejero
- Andrea Robuschi
- Ciria Cambero Jesus
- Francesco Barilli
- Silvio Bertani
Presidente
Secretario
- Francesco Barilli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 209156, I/A 29 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-08
Empresa: SANTIGA GN SERVEIS SL
Apoderado Solidario
- Emilio Visconti
- Francesco Barilli
- Italo Scaietta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 473148, I/A 4 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-08
Empresa: CISTERNAS GERMANS NAVARRO SL
Apoderado Solidario
- Emilio Visconti
- Francesco Barilli
- Italo Scaietta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 335419, I/A 5 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-08
Empresa: CISTERNAS GERMANS NAVARRO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Andrea Robuschi
- Ciria Cambero Jesus
- Francesco Barilli
- Navarro Saligo Jorge
Presidente
- Francesco Barilli
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39022 , F 137, S 8, H B 335419, I/A 3 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-08
Empresa: SANTIGA GN SERVEIS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Andrea Robuschi
- Ciria Cambero Jesus
- Francesco Barilli
- Navarro Soligo Jorge
Presidente
- Francesco Barilli
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44980 , F 130, S 8, H B 473148, I/A 2 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-08
Empresa: OILOGIST H&B SL
Consejero
- Francesco Barilli
Presidente
- Francesco Barilli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48894 , F 214, S 8, H B 600095, I/A 21 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-08
Empresa: TRANSQUALITY 2001 SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
- Francesco Barilli
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45758 , F 186, S 8, H B 198373, I/A 27 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-08
Empresa: TRANSQUALITY 2001 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45758 , F 186, S 8, H B 198373, I/A 27 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-08
VER MAS ACTOS
Información de FRANCESCO BARILLI
Mostramos los datos de FRANCESCO BARILLI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCESCO BARILLI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos