FRANCESC XAVIER CEREROLS SUCARRATS
Informe ejecutivo de FRANCESC XAVIER CEREROLS SUCARRATS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FRANCESC XAVIER CEREROLS SUCARRATS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COTONS CEREROLS SA | Administrador Unico | 28/09/2022 | |
TRITURADOS LA CANYA SA | Administrador Unico | 08/01/2020 | |
NORSU INVERSIONS SL | Administrador Unico | 30/12/2013 |
VINCULACIONES DE FRANCESC XAVIER CEREROLS SUCARRATS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCESC XAVIER CEREROLS SUCARRATS
Empresa: TRITURADOS LA CANYA SA
Administrador Unico
- Francesc Xavier Cererols Sucarrats
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 4865, I/A 20 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-17
Empresa: COTONS CEREROLS SA
Administrador Unico
- Francesc Xavier Cererols Sucarrats
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 229 , F 111, S 8, H GI 4187, I/A 18 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-17
Empresa: COTONS CEREROLS SA
Administrador Unico
- Francesc Xavier Cererols Sucarrats
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 229 , F 111, S 8, H GI 4187, I/A 18 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-17
Empresa: TRITURADOS LA CANYA SA
Administrador Unico
- Francesc Xavier Cererols Sucarrats
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 218, S 8, H GI 4865, I/A 18 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-17
Empresa: TRITURADOS LA CANYA SA
Administrador Unico
- Francesc Xavier Cererols Sucarrats
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 217, S 8, H GI 4865, I/A 17 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-17
Empresa: COTONS CEREROLS SA
Administrador Unico
- Francesc Xavier Cererols Sucarrats
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 229 , F 110, S 8, H GI 4187, I/A 15 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-17
Empresa: TRITURADOS LA CANYA SA
Administrador Unico
- Francesc Xavier Cererols Sucarrats
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 216, S 8, H GI 4865, I/A 14 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-17
Empresa: NORSU INVERSIONS SL
Administrador Unico
- Francesc Xavier Cererols Sucarrats
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2955 , F 199, S 8, H GI 55976, I/A 1 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-17
Empresa: COTONS CEREROLS SA
Administrador Unico
- Francesc Xavier Cererols Sucarrats
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 229 , F 110, S 8, H GI 4187, I/A 14 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-17
Empresa: TRITURADOS LA CANYA SA
Administrador Unico
- Francesc Xavier Cererols Sucarrats
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 216, S 8, H GI 4865, I/A 13 (07/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-199-17
Información de FRANCESC XAVIER CEREROLS SUCARRATS
Mostramos los datos de FRANCESC XAVIER CEREROLS SUCARRATS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCESC XAVIER CEREROLS SUCARRATS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos