FRANCESC FERRER ESPIGOL
Informe ejecutivo de FRANCESC FERRER ESPIGOL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANCESC FERRER ESPIGOL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONS PERE MIQUEL SA | Consejero | 30/09/2016 |
VINCULACIONES DE FRANCESC FERRER ESPIGOL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCESC FERRER ESPIGOL
Empresa: CONSTRUCCIONS PERE MIQUEL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Francesc Ferrer Espigol
- Joana Espigol Canals
- Josep Ferrer Espigul
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 116, S 8, H GI 2500, I/A 19 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-17
Administrador Unico
- Francesc Ferrer Espigol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 921 , F 138, S 8, H GI 17059, I/A 6 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-17
Empresa: CONSTRUCCIONS PERE MIQUEL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Francesc Ferrer Espigol
- Joana Espigol Canals
- Josep Ferrer Espigul
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 115, S 8, H GI 2500, I/A 18 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-17
Empresa: CONSTRUCCIONS PERE MIQUEL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Francesc Ferrer Espigol
- Joana Espigol Canals
- Josep Ferrer Espigol
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 115, S 8, H GI 2500, I/A 18 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-17
Empresa: CONSTRUCCIONS PERE MIQUEL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Francesc Ferrer Espigol
- Joana Espigol Canals
- Josep Ferrer Espigol
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 115, S 8, H GI 2500, I/A 17 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-17
Información de FRANCESC FERRER ESPIGOL
Mostramos los datos de FRANCESC FERRER ESPIGOL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCESC FERRER ESPIGOL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos