FRANCESC CANET COMA
Informe ejecutivo de FRANCESC CANET COMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANCESC CANET COMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIGUERES DE SERVEIS SA | Consejero Delegado | 11/05/2011 |
VINCULACIONES DE FRANCESC CANET COMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCESC CANET COMA
Empresa: FISERSA INICIATIVES SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2762 , F 37, S 8, H GI 22535, I/A 28 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-17
Empresa: FIGUERES DE SERVEIS SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 85, S 8, H GI 9789, I/A 64 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-17
Empresa: FISERSA INICIATIVES SA
Consejero Delegado
- Francesc Canet Coma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2762 , F 37, S 8, H GI 22535, I/A 27 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-17
Empresa: FIGUERES DE SERVEIS SA
Consejero Delegado
- Francesc Canet Coma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 85, S 8, H GI 9789, I/A 63 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-17
Empresa: FISERSA INICIATIVES SA
Consejero
- Francesc Canet Coma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2762 , F 37, S 8, H GI 22535, I/A 26 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-17
Empresa: FIGUERES DE SERVEIS SA
Consejero
- Francesc Canet Coma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 85, S 8, H GI 9789, I/A 62 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-17
Información de FRANCESC CANET COMA
Mostramos los datos de FRANCESC CANET COMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCESC CANET COMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos