FRANCES NAVARRO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de FRANCES NAVARRO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANCES NAVARRO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANCES RUIZ INVERSIONES SL | Apoderado | 05/10/2018 |
VINCULACIONES DE FRANCES NAVARRO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCES NAVARRO MIGUEL ANGEL
Empresa: SUELAS FRANCES SL
Apoderado
- Frances Navarro Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2423 , F 14, S 8, H A 63891, I/A 7 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-03
Empresa: FRANCES RUIZ INVERSIONES SL
Apoderado
- Frances Navarro Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855 , F 2, S 8, H A 87777, I/A 2 (05/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-199-03
Empresa: SUELAS FRANCES SL
Apoderado
- Frances Navarro Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2423 , F 13, S 8, H A 63891, I/A 4 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-03
Empresa: SUELAS FRANCES SL
Administrador Unico
- Frances Navarro Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2423 , F 13, S 8, H A 63891, I/A 3 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-03
Información de FRANCES NAVARRO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de FRANCES NAVARRO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCES NAVARRO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos