FRANCES FRANCES ALBERTO
Informe ejecutivo de FRANCES FRANCES ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FRANCES FRANCES ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARKETING FAM GLOBAL SL | Administrador Unico | 23/11/2015 |
VINCULACIONES DE FRANCES FRANCES ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCES FRANCES ALBERTO
Empresa: MARKETING FAM GLOBAL SL
Administrador Unico
- Frances Frances Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3901 , F 204, S 8, H A 147463, I/A 1 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-03
Empresa: INMUEBLES Y ALQUILERES PROMOVALLE SL
Administrador Unico
- Frances Frances Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 92, S 8, H A 115458, I/A 4 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-03
Empresa: SULLEN CLOTHING IBERICA SL
Administrador Unico
- Frances Frances Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3680 , F 164, S 8, H A 134470, I/A 2 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-03
Empresa: BLACK STEEL SL
Administrador Unico
- Frances Frances Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 38, S 8, H A 90309, I/A 3 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-03
Empresa: SULLEN CLOTHING IBERICA SL
Administrador Unico
- Frances Frances Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3680 , F 163, S 8, H A 134470, I/A 1 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-03
Empresa: INMUEBLES Y ALQUILERES PROMOVALLE SL
Administrador Unico
- Frances Frances Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 91, S 8, H A 115458, I/A 1 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-9-03
Información de FRANCES FRANCES ALBERTO
Mostramos los datos de FRANCES FRANCES ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCES FRANCES ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos