FRAGUEIRO PARGA MARIA MAGDALENA
Informe ejecutivo de FRAGUEIRO PARGA MARIA MAGDALENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRAGUEIRO PARGA MARIA MAGDALENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTE ALTO GESTION Y ASESORAMIENTO SL | Administrador Unico | 30/11/2020 |
VINCULACIONES DE FRAGUEIRO PARGA MARIA MAGDALENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRAGUEIRO PARGA MARIA MAGDALENA
Administrador Unico
- Fragueiro Parga Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3732 , F 210, S 8, H C 60099, I/A 1 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-15
Liquidador
- Fragueiro Parga Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2475 , F 29, S 8, H C 26818, I/A 4 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-15
Administrador Unico
- Fragueiro Parga Maria Magdalena
Liquidador
- Fragueiro Parga Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2475 , F 29, S 8, H C 26818, I/A 4 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-15
Empresa: PRODUCTOS Y SERVICIOS NUTRIFARMA SL
Liquidador
- Fragueiro Parga Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3160 , F 204, S 8, H C 40270, I/A 3 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-15
Empresa: PRODUCTOS Y SERVICIOS NUTRIFARMA SL
Liquidador
- Fragueiro Parga Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3160 , F 203, S 8, H C 40270, I/A 2 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-15
Empresa: PRODUCTOS Y SERVICIOS NUTRIFARMA SL
Administrador Unico
- Fragueiro Parga Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3160 , F 203, S 8, H C 40270, I/A 2 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-15
Socio Único
- Fragueiro Parga Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2475 , F 29, S 8, H C 26818, I/A 3 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-15
Información de FRAGUEIRO PARGA MARIA MAGDALENA
Mostramos los datos de FRAGUEIRO PARGA MARIA MAGDALENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRAGUEIRO PARGA MARIA MAGDALENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos