FRAGUAS HERRANZ EDUARDO
Informe ejecutivo de FRAGUAS HERRANZ EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRAGUAS HERRANZ EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORIENT SKY SL | Administrador Unico | 14/08/2024 | |
SILON REAL ESTATE SL | Apoderado | 19/06/2024 |
VINCULACIONES DE FRAGUAS HERRANZ EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRAGUAS HERRANZ EDUARDO
Empresa: ORIENT SKY SL
Administrador Unico
- Fraguas Herranz Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 590058, I/A 4 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: SILON REAL ESTATE SL
Apoderado
- Fraguas Herranz Eduardo
- Lopez Laosa Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 558958, I/A 6 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Empresa: FINCA ALDEALLANA SL
Apoderado
- Fraguas Herranz Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32949 , F 141, S 8, H M 593094, I/A 3 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-28
Empresa: FINCA ALDEALLANA SL
Apoderado
- Fraguas Herranz Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32949 , F 139, S 8, H M 593094, I/A 2 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-28
Información de FRAGUAS HERRANZ EDUARDO
Mostramos los datos de FRAGUAS HERRANZ EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRAGUAS HERRANZ EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos