FRAGOSO BRAVO MARIA CONCEPCION
Informe ejecutivo de FRAGOSO BRAVO MARIA CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FRAGOSO BRAVO MARIA CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HARINERA DE TENERIFE SA | Vicepresidente | 06/05/2015 | |
HARINERA DE TENERIFE SA | Consejero | 09/08/2011 |
VINCULACIONES DE FRAGOSO BRAVO MARIA CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRAGOSO BRAVO MARIA CONCEPCION
Empresa: HARINERA DE TENERIFE SA
Consejero
- Fragoso Bravo Maria Concepcion
Vicepresidente
- Fragoso Bravo Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576 , F 66, S 8, H TF 4789, I/A 82 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-38
Empresa: HARINERA DE TENERIFE SA
Consejero
- Fragoso Bravo Maria Concepcion
Vicepresidente
- Fragoso Bravo Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2823 , F 214, S 8, H TF 4789, I/A 72 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-38
Empresa: HARINERA DE TENERIFE SA
Vicepresidente
- Fragoso Bravo Maria Concepcion
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2823 , F 214, S 8, H TF 4789, I/A 70 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-38
Empresa: HARINERA DE TENERIFE SA
Consejero
- Fragoso Bravo Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2823 , F 210, S 8, H TF 4789, I/A 64 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-38
Información de FRAGOSO BRAVO MARIA CONCEPCION
Mostramos los datos de FRAGOSO BRAVO MARIA CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRAGOSO BRAVO MARIA CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos