FRAGO BOLEDA ALBERTO
Informe ejecutivo de FRAGO BOLEDA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRAGO BOLEDA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PETRO CINCA SA | Vicepresidente | 21/02/2023 | 21/02/2023 |
PETRO CINCA SA | Vicepresidente | 03/10/2013 | 21/02/2023 |
PETRO CINCA SA | Liquidador Mancomunado | 21/02/2023 | 21/02/2023 |
PETRO CINCA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 21/02/2023 | 21/02/2023 |
PETRO CINCA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 03/10/2013 | 21/02/2023 |
PETRO CINCA SA | Consejero | 03/10/2013 | 21/02/2023 |
PETRO CINCA SA | Consejero | 21/02/2023 | 21/02/2023 |
DISPATCH SL | Apoderado | 07/02/2023 | |
PETRO CINCA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 16/11/2009 | 03/10/2013 |
PETRO CINCA SA | Consejero | 16/11/2009 | 03/10/2013 |
VINCULACIONES DE FRAGO BOLEDA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRAGO BOLEDA ALBERTO
Empresa: PETRO CINCA SA
Liquidador Mancomunado
- Florenza Badia Joaquin
- Frago Boleda Alberto
- Moreu Castello Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463, L 140, F 213, S 8, H HU 6745, I/A 6 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-22
Empresa: PETRO CINCA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Florenza Badia Joaquin
- Frago Boleda Alberto
- Moreu Castello Antonio Francisco
Consejero
- Florenza Badia Joaquin
- Frago Boleda Alberto
- Moreu Castello Antonio Francisco
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Frago Boleda Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463, L 140, F 213, S 8, H HU 6745, I/A 6 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-22
Empresa: PETRO CINCA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Florenza Badia Joaquin
- Frago Boleda Alberto
- Moreu Castello Antonio
Consejero
- Florenza Badia Joaquin
- Frago Boleda Alberto
- Moreu Castello Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Frago Boleda Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463, L 140, F 213, S 8, H HU 6745, I/A 5 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-22
Empresa: PETRO CINCA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Florenza Badia Joaquin
- Frago Boleda Alberto
- Moreu Castello Antonio
Consejero
- Florenza Badia Joaquin
- Frago Boleda Alberto
- Moreu Castello Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Frago Boleda Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463, L 140, F 213, S 8, H HU 6745, I/A 5 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-22
Empresa: DISPATCH SL
Administrador Unico
Apoderado
- Frago Boleda Alberto
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35642 , F 63, S 8, H B 275084, I/A 3 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-08
Empresa: PETRO CINCA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Florenza Badia Joaquin
- Frago Boleda Alberto
- Moreu Castello Antonio
Consejero
- Florenza Badia Joaquin
- Frago Boleda Alberto
- Moreu Castello Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Frago Boleda Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463, L 140, F 213, S 8, H HU 6745, I/A 4 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-22
Empresa: PETRO CINCA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Florenza Badia Joaquin
- Frago Boleda Alberto
- Llado Alba Francisco Javier
- Moreu Castello Antonio
Consejero
- Florenza Badia Joaquin
- Frago Boleda Alberto
- Llado Alba Francisco Javier
- Moreu Castello Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463, L 140, F 213, S 8, H HU 6745, I/A 4 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-22
Empresa: PETRO CINCA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Florenza Badia Joaquin
- Frago Boleda Alberto
- Llado Alba Francisco Javier
- Moreu Castello Antonio
Consejero
- Florenza Badia Joaquin
- Frago Boleda Alberto
- Llado Alba Francisco Javier
- Moreu Castello Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463, L 140, F 212, S 8, H HU 6745, I/A 3 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-22
Información de FRAGO BOLEDA ALBERTO
Mostramos los datos de FRAGO BOLEDA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRAGO BOLEDA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos