FRAGA MARTINS VANESSA
Informe ejecutivo de FRAGA MARTINS VANESSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FRAGA MARTINS VANESSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUN 2010 SL | Socio Unico | 24/11/2020 | |
RUN 2010 SL | Administrador Unico | 24/11/2020 | |
HOTELES Y APARTAMENTOS DE ANDALUCIA SL | Socio Unico | 05/03/2013 | |
HOTELES Y APARTAMENTOS DE ANDALUCIA SL | Administrador Unico | 05/03/2013 | |
259INNOVA24H SL | Administrador Unico | 14/02/2013 | |
DAS 2010 SL | Administrador Unico | 15/01/2010 |
VINCULACIONES DE FRAGA MARTINS VANESSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRAGA MARTINS VANESSA
Empresa: RUN 2010 SL
Administrador Unico
- Fraga Martins Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1974 , F 154, S 8, H CA 40296, I/A 3 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-11
Empresa: RUN 2010 SL
Socio Único
- Fraga Martins Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1974 , F 154, S 8, H CA 40296, I/A 3 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-11
Administrador Unico
- Fraga Martins Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5656 , F 99, S 8, H SE 96363, I/A 1 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-41
Socio Único
- Fraga Martins Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5656 , F 99, S 8, H SE 96363, I/A 1 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-41
Empresa: 259INNOVA24H SL
Administrador Unico
- Fraga Martins Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5561 , F 3, S 8, H SE 94024, I/A 2 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-41
Empresa: DAS 2010 SL
Administrador Unico
- Fraga Martins Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5185 , F 62, S 8, H SE 84944, I/A 1 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-41
Información de FRAGA MARTINS VANESSA
Mostramos los datos de FRAGA MARTINS VANESSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRAGA MARTINS VANESSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos