FRAGA GONZALEZ CRISTOBAL ALBERTO
Informe ejecutivo de FRAGA GONZALEZ CRISTOBAL ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRAGA GONZALEZ CRISTOBAL ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GASANA SALUD Y NUTRICION SL | Administrador Solidario | 05/05/2017 | |
INSTITUTO BIOMEDICO HYGEA SL | Administrador Solidario | 09/04/2014 | |
VERDE BIOLETA VIGO SL | Administrador Solidario | 14/10/2013 | |
VERDE BIOLETA NATURAL SL | Administrador Solidario | 14/10/2013 |
VINCULACIONES DE FRAGA GONZALEZ CRISTOBAL ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRAGA GONZALEZ CRISTOBAL ALBERTO
Empresa: GASANA SALUD Y NUTRICION SL
Administrador Solidario
- Fraga Gonzalez Cristobal Alberto
- Martinez Fuertes Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4194, L 4194, F 145, S 8, H PO 61937, I/A 1 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-36
Empresa: MAR DE CIENCIA EUROPA SL
Apoderado
- Fraga Gonzalez Cristobal Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35815 , F 85, S 8, H M 643554, I/A 4 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-28
Empresa: MAR DE CIENCIA EUROPA SL
Apoderado
- Fraga Gonzalez Cristobal Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4047, L 4047, F 131, S 8, H PO 58622, I/A 3 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-36
Empresa: MAR BOTANICA BIOTEC SL
Administrador Mancomunado
- Dourado Oliveira Helder Andre
- Fraga Gonzalez Cristobal Alberto
- Fraga Gonzalez Maria Victoria
- Ruiz Goyanes Jose Jesus
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3601, L 3601, F 11, S 8, H PO 48969, I/A 2 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-36
Empresa: INSTITUTO BIOMEDICO HYGEA SL
Administrador Solidario
- Fraga Gonzalez Cristobal Alberto
- Martinez Fuertes Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951, L 3951, F 175, S 8, H PO 56527, I/A 1 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-36
Empresa: VERDE BIOLETA NATURAL SL
Administrador Solidario
- Fraga Gonzalez Cristobal Alberto
- Martinez Fuertes Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3345, L 3345, F 101, S 8, H PO 43369, I/A 5 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-36
Empresa: VERDE BIOLETA NATURAL SL
Administrador Mancomunado
- Fraga Gonzalez Cristobal Alberto
- Martinez Fuertes Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3345, L 3345, F 101, S 8, H PO 43369, I/A 5 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-36
Empresa: VERDE BIOLETA VIGO SL
Administrador Solidario
- Fraga Gonzalez Cristobal Alberto
- Martinez Fuertes Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2714, L 2714, F 150, S 8, H PO 30271, I/A 7 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-36
Empresa: VERDE BIOLETA VIGO SL
Administrador Mancomunado
- Fraga Gonzalez Cristobal Alberto
- Martinez Fuertes Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2714, L 2714, F 150, S 8, H PO 30271, I/A 7 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-36
Empresa: MAR BOTANICA BIOTEC SL
Administrador Mancomunado
- Dourado Oliveira Helder Andre
- Fraga Gonzalez Cristobal Alberto
- Fraga Gonzalez Maria Victoria
- Ruiz Goyanes Jose Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3601, L 3601, F 10, S 8, H PO 48969, I/A 1 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-36
Información de FRAGA GONZALEZ CRISTOBAL ALBERTO
Mostramos los datos de FRAGA GONZALEZ CRISTOBAL ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRAGA GONZALEZ CRISTOBAL ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos