FRAGA DIAZ MARIA- JOSE
Informe ejecutivo de FRAGA DIAZ MARIA- JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRAGA DIAZ MARIA- JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVANZA SOLUCIONES APLICADAS SL | Apoderado | 06/03/2018 | |
GESTINOX SL | Apoderado | 22/01/2013 |
VINCULACIONES DE FRAGA DIAZ MARIA- JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRAGA DIAZ MARIA- JOSE
Empresa: AVANZA SOLUCIONES APLICADAS SL
Apoderado
- Fraga Diaz Maria- Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 880 , F 179, S 8, H LE 10599, I/A 13 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-24
Empresa: INVERSIONES VALLECILLO SA
Administrador Unico
- Fraga Diaz Maria- Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819 , F 221, S 8, H LE 8687, I/A 8 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-24
Empresa: GESTINOX SL
Apoderado
- Fraga Diaz Maria- Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 70, S 8, H LE 19915, I/A 2 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-24
Empresa: INVERSIONES VALLECILLO SA
Administrador Unico
- Fraga Diaz Maria- Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819 , F 220, S 8, H LE 8687, I/A 7 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-24
Información de FRAGA DIAZ MARIA- JOSE
Mostramos los datos de FRAGA DIAZ MARIA- JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRAGA DIAZ MARIA- JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos