FOURNON BERODIA INES
Informe ejecutivo de FOURNON BERODIA INES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FOURNON BERODIA INES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAVOY INVERSIONES SICAV | Consejero | 24/08/2015 | 21/11/2022 |
VINCULACIONES DE FOURNON BERODIA INES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FOURNON BERODIA INES
Empresa: SAVOY INVERSIONES SICAV
Consejero
- Fournon Berodia Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30705 , F 214, S 8, H M 300753, I/A 29 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Empresa: SAVOY INVERSIONES SICAV
Consejero
- Fournon Berodia Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30705 , F 213, S 8, H M 300753, I/A 26 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
Empresa: SAVOY INVERSIONES SICAV
Consejero
- Fournon Berodia Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17509 , F 51, S 8, H M 300753, I/A 20 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
Información de FOURNON BERODIA INES
Mostramos los datos de FOURNON BERODIA INES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FOURNON BERODIA INES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos