FORTUNY SERRA JULIO VICENTE
Informe ejecutivo de FORTUNY SERRA JULIO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FORTUNY SERRA JULIO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTRUMENTOS DE COMPRA SL | Administrador Unico | 01/10/2015 | 02/07/2018 |
AWORE GESTION Y RENTA SL | Administrador Unico | 06/06/2014 | 29/03/2017 |
INSTRUMENTOS DE COMPRA SL | Administrador Solidario | 01/10/2015 | |
AWORE GESTION Y RENTA SL | Administrador Solidario | 06/06/2014 |
VINCULACIONES DE FORTUNY SERRA JULIO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORTUNY SERRA JULIO VICENTE
Empresa: INSTRUMENTOS DE COMPRA SL
Administrador Unico
- Fortuny Serra Julio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8663, L 5950, F 84, S 8, H V 121227, I/A 6 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-46
Empresa: AWORE GESTION Y RENTA SL
Administrador Unico
- Fortuny Serra Julio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8659, L 5946, F 220, S 8, H V 121105, I/A 6 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-46
Empresa: INSTRUMENTOS DE COMPRA SL
Administrador Unico
- Fortuny Serra Julio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8663, L 5950, F 83, S 8, H V 121227, I/A 4 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-46
Empresa: INSTRUMENTOS DE COMPRA SL
Administrador Solidario
- Fortuny Serra Julio Vicente
- Lopez Martorell Jose Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8663, L 5950, F 83, S 8, H V 121227, I/A 4 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-46
Empresa: AWORE GESTION Y RENTA SL
Administrador Unico
- Fortuny Serra Julio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8659, L 5946, F 220, S 8, H V 121105, I/A 4 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-46
Empresa: AWORE GESTION Y RENTA SL
Administrador Solidario
- Fortuny Serra Julio Vicente
- Lopez Martorell Jose Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8659, L 5946, F 220, S 8, H V 121105, I/A 4 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-46
Información de FORTUNY SERRA JULIO VICENTE
Mostramos los datos de FORTUNY SERRA JULIO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORTUNY SERRA JULIO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos