FORTEZA COLL JOSE LUIS
Informe ejecutivo de FORTEZA COLL JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FORTEZA COLL JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIJOS DE R FORTEZA SA | Administrador Unico | 24/12/2012 | 21/03/2023 |
VINCULACIONES DE FORTEZA COLL JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORTEZA COLL JOSE LUIS
Empresa: HIJOS DE R FORTEZA SA
Administrador Unico
- Forteza Coll Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1883 , F 132, S 8, H PM 12362, I/A 11 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-07
Empresa: HIJOS DE R FORTEZA SA
Administrador Unico
- Forteza Coll Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1883 , F 132, S 8, H PM 12362, I/A 10 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-07
Empresa: HIJOS DE R FORTEZA SA
Administrador Unico
- Forteza Coll Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1883 , F 132, S 8, H PM 12362, I/A 9 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-07
Información de FORTEZA COLL JOSE LUIS
Mostramos los datos de FORTEZA COLL JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORTEZA COLL JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos