FORTEZA BORREGUERO FRANCISCO
Informe ejecutivo de FORTEZA BORREGUERO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FORTEZA BORREGUERO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMORENT SA | Consejero | 03/03/2022 | |
AUTOMOVILES COLL SA | Apoderado | 01/06/2009 | |
PROMORENT SA | Apoderado | 29/05/2009 |
VINCULACIONES DE FORTEZA BORREGUERO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORTEZA BORREGUERO FRANCISCO
Empresa: PROMORENT SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Coll Bibiloni Coloma
- Forteza Borreguero Francisco
- Forteza Coll Ana
- Forteza Coll Aurora
- Forteza Coll Jose Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 225, S 8, H PM 2944, I/A 33 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-07
Empresa: PORTAUJA SA
Apoderado
- Forteza Borreguero Francisco
- Forteza Coll Jose Juan
- Forteza Coll Maria Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1596 , F 212, S 8, H PM 30173, I/A 6 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-07
Empresa: AUTOMOVILES COLL MANACOR SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 18, S 8, H PM 2791, I/A 19 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-07
Empresa: FORTIRENT SA
Apoderado
- Coll Bibiloni Coloma
- Forteza Borreguero Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 94, S 8, H PM 26326, I/A 7 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-07
Empresa: AUTOMOVILES COLL SA
Apoderado
- Forteza Borreguero Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307 , F 149, S 8, H PM 2483, I/A 33 (01/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-107-07
Empresa: PROMORENT SA
Apoderado
- Forteza Borreguero Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 74, S 8, H PM 2944, I/A 21 (29/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-107-07
Información de FORTEZA BORREGUERO FRANCISCO
Mostramos los datos de FORTEZA BORREGUERO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORTEZA BORREGUERO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos