FORTES RUIZ JESUS
Informe ejecutivo de FORTES RUIZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FORTES RUIZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA SACRISTIA REAL SL | Administrador Unico | 10/03/2010 |
VINCULACIONES DE FORTES RUIZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORTES RUIZ JESUS
Empresa: MALAGA WAGEN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Casal Romero Maria Pilar
- Espinosa Leal Francisco
- Fortes Ruiz Jesus
- Mesa Navarro Gustavo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4941, L 3848, F 21, S 8, H MA 5393, I/A 67 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-29
Empresa: MALAGA WAGEN SA
Apoderado
- Fortes Ruiz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4941, L 3848, F 16, S 8, H MA 5393, I/A 54 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-29
Empresa: MALAGA WAGEN SA
Apoderado Mancomunado
- Fortes Ruiz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4941, L 3848, F 14, S 8, H MA 5393, I/A 48 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-29
Empresa: LA SACRISTIA REAL SL
Administrador Unico
- Fortes Ruiz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4739, L 3647, F 94, S 8, H MA104552, I/A 1 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-29
Información de FORTES RUIZ JESUS
Mostramos los datos de FORTES RUIZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORTES RUIZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos