FORTES MADRIGAL ANTONIO
Informe ejecutivo de FORTES MADRIGAL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FORTES MADRIGAL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ULTRONICS BIOTECH SL | Administrador Solidario | 13/06/2024 | |
TOMOHEFO SL | Administrador Solidario | 28/05/2024 | |
ALMA LASER MEDICA IBERICA SL | Apoderado | 19/02/2009 |
VINCULACIONES DE FORTES MADRIGAL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORTES MADRIGAL ANTONIO
Empresa: ULTRONICS BIOTECH SL
Administrador Solidario
- Fortes Madrigal Antonio
- Millan Blasco Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 617080, I/A 1 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-08
Empresa: TOMOHEFO SL
Administrador Solidario
- Fortes Madrigal Antonio
- Hernandez Puerta Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 616020, I/A 1 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-08
Empresa: LYPOSMOL SL
Administrador Solidario
- Fortes Madrigal Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3848 , F 75, S 8, H Z 51789, I/A 4 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-50
Empresa: LYPOSMOL SL
Administrador Solidario
- Fortes Madrigal Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3848 , F 75, S 8, H Z 51789, I/A 3 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-50
Empresa: ALMA LASER MEDICA IBERICA SL
Administrador Unico
- Fortes Madrigal Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4919, L 3827, F 210, S 8, H MA110501, I/A 4 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-29
Empresa: ALMA LASER MEDICA IBERICA SL
Administrador Unico
- Fortes Madrigal Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26260 , F 107, S 8, H M 473171, I/A 4 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-28
Empresa: ALMA LASER MEDICA IBERICA SL
Apoderado
- Fortes Madrigal Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26260 , F 105, S 8, H M 473171, I/A 3 (19/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-28
Información de FORTES MADRIGAL ANTONIO
Mostramos los datos de FORTES MADRIGAL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORTES MADRIGAL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos