FORT OLIVE MARIA MISERICORDIA
Informe ejecutivo de FORT OLIVE MARIA MISERICORDIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FORT OLIVE MARIA MISERICORDIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVOLVEMENT BUSINESS SL | Administrador Unico | 01/09/2022 | |
RESIDENCIAL FORES I PRA SL | Administrador Unico | 04/05/2022 | |
MAS DE MESTRET SA | Administrador Unico | 18/12/2020 | |
HOLDING EMPRESARIAL XANACOR SL | Administrador Unico | 28/04/2015 | |
HOLDING EMPRESARIAL XANACOR SL | Apoderado | 11/11/2010 |
VINCULACIONES DE FORT OLIVE MARIA MISERICORDIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORT OLIVE MARIA MISERICORDIA
Empresa: INVOLVEMENT BUSINESS SL
Administrador Unico
- Fort Olive Maria Misericordia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 207, S 8, H T 51127, I/A 3 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-43
Empresa: RESIDENCIAL FORES I PRA SL
Administrador Unico
- Fort Olive Maria Misericordia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 11, S 8, H T 51380, I/A 5 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-43
Empresa: MAS DE MESTRET SA
Administrador Unico
- Fort Olive Maria Misericordia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 826 , F 150, S 8, H T 3948, I/A 20 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-43
Empresa: MAS DE MESTRET SA
Administrador Solidario
- Fort Olive Maria Misericordia
- Prats Ferre Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 826 , F 149, S 8, H T 3948, I/A 19 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-43
Empresa: HOLDING EMPRESARIAL XANACOR SL
Administrador Unico
- Fort Olive Maria Misericordia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2581 , F 163, S 8, H T 42011, I/A 4 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-43
Empresa: ECOGREEN CHEMICAL SL
Administrador Solidario
- Fort Olive Maria Misericordia
- Gutierrez Falcon Maria-magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 762 , F 51, S 8, H LO 15498, I/A 3 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-26
Empresa: MAS DE MESTRET SA
Administrador Solidario
- Fort Olive Maria Misericordia
- Prats Ferre Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 826 , F 148, S 8, H T 3948, I/A 17 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-43
Empresa: HOLDING EMPRESARIAL XANACOR SL
Apoderado
- Fort Olive Maria Misericordia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2581 , F 158, S 8, H T 42011, I/A 2 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-43
Información de FORT OLIVE MARIA MISERICORDIA
Mostramos los datos de FORT OLIVE MARIA MISERICORDIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORT OLIVE MARIA MISERICORDIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos