FORSYTH SIMON
Informe ejecutivo de FORSYTH SIMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FORSYTH SIMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENGAGE LEARNING SPAIN SL | Apoderado | 20/02/2019 | |
CENGAGE LEARNING SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 16/05/2017 |
VINCULACIONES DE FORSYTH SIMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORSYTH SIMON
Empresa: CENGAGE LEARNING SPAIN SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35753 , F 90, S 8, H M 454946, I/A 16 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
Empresa: CENGAGE LEARNING SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Cengage Learning Emea Ltd
- Forsyth Simon
- Hiscoe Matthew
- Lake Stephen
- Rae David Lloyd
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35753 , F 90, S 8, H M 454946, I/A 16 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
Empresa: CENGAGE LEARNING SPAIN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25268 , F 33, S 8, H M 454946, I/A 15 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-28
Empresa: CENGAGE LEARNING SPAIN SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25268 , F 33, S 8, H M 454946, I/A 15 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-28
Empresa: CENGAGE LEARNING SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Forsyth Simon
- Lake Stephen
- Rae David Lloyd
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25268 , F 33, S 8, H M 454946, I/A 14 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-28
Empresa: CENGAGE LEARNING SPAIN SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25268 , F 33, S 8, H M 454946, I/A 13 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-28
Información de FORSYTH SIMON
Mostramos los datos de FORSYTH SIMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORSYTH SIMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos