FORREST ALAN ROBERT
Informe ejecutivo de FORREST ALAN ROBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FORREST ALAN ROBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUB LA NARANJA SA | Consejero | 19/12/2011 | |
CLUB LA NARANJA SA | Vicepresidente | 19/12/2011 |
VINCULACIONES DE FORREST ALAN ROBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORREST ALAN ROBERT
Empresa: LA SIESTA GOLF SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cruz Serrano Antonio
- Diez Arias Juan Jose
- Forrest Alan Robert
- Lubreras Mata Ignacio
- Mata Tejada Alvaro Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452, L 365, F 118, S 8, H MA 13889, I/A 5 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-29
Empresa: LA SIESTA GOLF SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cruz Serrano Antonio
- Diez Arias Juan Jose
- Forrest Alan Robert
- Lubreras Mata Ignacio
- Mata Tejada Alvaro Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452, L 365, F 117, S 8, H MA 13889, I/A 4 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-29
Empresa: CLUB LA NARANJA SA
Consejero
- Collier Michael
- Forrest Alan Robert
- Szabo Andrea Daniela
- Woltman Johannes Herman
- Young Charles
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Forrest Alan Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451, L 364, F 81, S 8, H MA 13848, I/A 6 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-29
Empresa: CLUB LA NARANJA SA
Consejero
- Ambrose Mark
- Collier Michael
- Forrest Alan Robert
- Szabo Andrea Daniela
- Woltman Johannes Herman
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Forrest Alan Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451, L 364, F 81, S 8, H MA 13848, I/A 6 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-29
Empresa: CLUB LA NARANJA SA
Consejero
- Ambrose Mark
- Collier Michael
- Forrest Alan Robert
- Szabo Andrea Daniela
- Woltman Johannes Herman
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Forrest Alan Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451, L 364, F 81, S 8, H MA 13848, I/A 5 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-29
Empresa: CLUB LA NARANJA SA
Consejero
- De Orbaneja Y Desvalls Juan
- Forrest Alan Robert
- Joseph Mark
- Szabo Andrea Daniela
- Woltman Johannes Herman
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451, L 364, F 81, S 8, H MA 13848, I/A 5 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-29
Empresa: CLUB LA NARANJA SA
Consejero
- De Orbaneja Y Desvalls Juan
- Forrest Alan Robert
- Joseph Mark
- Szabo Andrea Daniela
- Woltman Johannes Herman
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451, L 364, F 81, S 8, H MA 13848, I/A 4 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-29
Información de FORREST ALAN ROBERT
Mostramos los datos de FORREST ALAN ROBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORREST ALAN ROBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos