FORNOS CASANOVAS FERNANDO
Informe ejecutivo de FORNOS CASANOVAS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE FORNOS CASANOVAS FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVANZZA CORPORATE AND MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 27/04/2013 |
VINCULACIONES DE FORNOS CASANOVAS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORNOS CASANOVAS FERNANDO
Empresa: AQD INDUSTRIAL SAFETY SL
Apoderado Solidario
- Fornos Casanovas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44260 , F 40, S 8, H B 451260, I/A 8 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-08
Empresa: AQD INDUSTRIAL SAFETY SL
Apoderado Solidario
- Fornos Casanovas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44260 , F 39, S 8, H B 451260, I/A 6 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-08
Empresa: AVANZZA CORPORATE AND MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Fornos Casanovas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42294 , F 157, S 8, H B 407242, I/A 3 (27/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-08
Apoderado Mancomunado
- Fornos Casanovas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8954, L 6239, F 110, S 8, H V 131219, I/A 6 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-46
Empresa: GRUPO ESTAMPACIONES SABADELL SL
Apoderado
- Fornos Casanovas Fernando
- Jimenez Parejo Rosa
- Jimenez Perez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36642 , F 189, S 8, H B 108517, I/A 62 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-08
Empresa: ESSA PALAU SA
Apoderado
- Canet Tomas Fernando
- Coca Jordan Amadeo
- Fornos Casanovas Fernando
- Jimenez Parejo Rosa
- Jimenez Perez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35842 , F 30, S 8, H B 78563, I/A 65 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-08
Consejero
- Fornos Casanovas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40266 , F 64, S 8, H B 357921, I/A 9 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-08
Apoderado
- Fornos Casanovas Fernando
- Jimenez Perez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40266 , F 64, S 8, H B 357921, I/A 10 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-08
Empresa: ESSA PALAU SA
Apoderado
- Fornos Casanovas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35842 , F 29, S 8, H B 78563, I/A 62 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-08
Apoderado
- Fornos Casanovas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8954, L 6239, F 109, S 8, H V 131219, I/A 4 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-46
Información de FORNOS CASANOVAS FERNANDO
Mostramos los datos de FORNOS CASANOVAS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORNOS CASANOVAS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos