FORNESA REBES ALBERTO
Informe ejecutivo de FORNESA REBES ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE FORNESA REBES ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUNT SERVEI DALMAU SL | Consejero | 15/07/2014 | 05/08/2019 |
FOCECO SA | Apoderado Solidario | 08/10/2013 | |
MADERAS Y VIRUTAS SEO SA | Apoderado Solidario | 08/10/2013 | |
FINCA AGRARIA BOERA SL | Apoderado | 23/09/2013 | |
GARAGE PARKING PROVIDENCIA SL | Apoderado | 14/01/2010 | 03/09/2013 |
GARAGE PARKING PROVIDENCIA SL | REPR.143 RRM | 24/11/2010 | 14/08/2013 |
FONAVI SL | Administrador Unico | 25/06/2010 | 14/08/2013 |
AIN BUSINESS CENTER SL | REPR.143 RRM | 14/08/2013 | |
CAFORBE SL | Administrador Unico | 29/03/2012 | 05/08/2013 |
FINCA AGRARIA BOERA SL | Administrador Unico | 06/10/2011 | 26/07/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FORNESA REBES ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORNESA REBES ALBERTO
Empresa: PUNT SERVEI DALMAU SL
Consejero
- Fornesa Rebes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 225, S 8, H L 27712, I/A 9 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-25
Empresa: PUNT SERVEI DALMAU SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1382 , F 103, S 8, H L 27712, I/A 4 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-25
Empresa: MADERAS Y VIRUTAS SEO SA
Apoderado Solidario
- Cerdanya Roca Jordi
- Fornesa Rebes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 207 , F 127, S 8, H L 3545, I/A 23 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-25
Empresa: FOCECO SA
Apoderado Solidario
- Cerdanya Roca Jordi
- Fornesa Rebes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1131 , F 165, S 8, H L 22409, I/A 12 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-25
Empresa: FINCA AGRARIA BOERA SL
Apoderado
- Fornesa Rebes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29213 , F 8, S 8, H B 14173, I/A 21 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-08
Empresa: GARAGE PARKING PROVIDENCIA SL
Apoderado
- Fornesa Rebes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42268 , F 12, S 8, H B 30212, I/A 24 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-08
Empresa: FONAVI SL
Administrador Unico
- Fornesa Rebes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 52, S 8, H B 39610, I/A 41 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-08
Empresa: GARAGE PARKING PROVIDENCIA SL
REPR.143 RRM
- Fornesa Rebes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42268 , F 12, S 8, H B 30212, I/A 23 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-08
Empresa: AIN BUSINESS CENTER SL
REPR.143 RRM
- Fornesa Rebes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43884 , F 71, S 8, H B 245687, I/A 10 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-08
Empresa: CAFORBE SL
Administrador Unico
- Fornesa Rebes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 76, S 8, H L 7657, I/A 15 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-25
VER MAS ACTOS
Información de FORNESA REBES ALBERTO
Mostramos los datos de FORNESA REBES ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORNESA REBES ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos