FORNES CERVERA ANTONIO
Informe ejecutivo de FORNES CERVERA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE FORNES CERVERA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAQUI-TER SA | Apoderado | 02/10/2014 | 07/02/2018 |
RESTAVAL SA | Apoderado | 24/09/2014 | 29/01/2018 |
COINLAND SA | Apoderado | 24/09/2014 | 29/01/2018 |
CALPE LEISURE SA | Apoderado | 08/10/2014 | 25/01/2018 |
ELEVAL ELECTRONICOS VALENCIA SA | Apoderado | 10/06/2013 | 25/01/2018 |
BILLARES VALENCIA SL | Apoderado | 24/09/2014 | 25/01/2018 |
RECREATIVOS XATIVA SA | Apoderado | 25/09/2014 | 25/01/2018 |
FESTILANDIA SL | Apoderado | 29/09/2014 | 25/01/2018 |
VINCULACIONES DE FORNES CERVERA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORNES CERVERA ANTONIO
Empresa: MAQUI-TER SA
Apoderado
- Fornes Cervera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 229, L 229, F 132, S 8, H TE 268, I/A 33 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-44
Empresa: COINLAND SA
Apoderado
- Fornes Cervera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3104, L 419, F 114, S 8, H V 5973, I/A 33 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-46
Empresa: RESTAVAL SA
Apoderado
- Fornes Cervera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6116, L 3422, F 156, S 8, H V 863, I/A 38 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-46
Empresa: CALPE LEISURE SA
Apoderado
- Fornes Cervera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3902 , F 198, S 8, H A 5688, I/A 45 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-03
Empresa: RECREATIVOS XATIVA SA
Apoderado
- Fornes Cervera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5754, L 3061, F 160, S 8, H V 8985, I/A 48 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-46
Empresa: ELEVAL ELECTRONICOS VALENCIA SA
Apoderado
- Fornes Cervera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9470, L 6752, F 146, S 8, H V 25695, I/A 104 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-46
Empresa: BILLARES VALENCIA SL
Apoderado
- Fornes Cervera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5969, L 3275, F 130, S 8, H V 58054, I/A 23 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-46
Empresa: FESTILANDIA SL
Apoderado
- Fornes Cervera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3025 , F 135, S 8, H A 257, I/A 29 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-03
Empresa: CALPE LEISURE SA
Apoderado
- Fornes Cervera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3624 , F 146, S 8, H A 5688, I/A 34 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-03
Empresa: MAQUI-TER SA
Apoderado
- Fornes Cervera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201, L 201, F 223, S 8, H TE 268, I/A 24 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-44
VER MAS ACTOS
Información de FORNES CERVERA ANTONIO
Mostramos los datos de FORNES CERVERA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORNES CERVERA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos