FORNES BLANES FRANCISCO
Informe ejecutivo de FORNES BLANES FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FORNES BLANES FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIAGRAM SOFTWARE SL | Apoderado | 10/02/2014 | 01/08/2022 |
INFORMATICA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA SL | Administrador Unico | 24/12/2020 | |
DIAGRAM SOFTWARE SL | Administrador Solidario | 03/09/2019 | 21/08/2020 |
PLATAFORMA INTEGRADA DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO SA | Secretario | 06/09/2010 | 28/03/2017 |
PLATAFORMA INTEGRADA DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO SA | Consejero | 06/09/2010 | 28/03/2017 |
VINCULACIONES DE FORNES BLANES FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORNES BLANES FRANCISCO
Administrador Unico
- Fornes Blanes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3206 , F 14, S 8, H MU 91911, I/A A (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-30
Empresa: DIAGRAM SOFTWARE SL
Administrador Solidario
- Barrachina Tortajada Pablo
- Fornes Blanes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 34, S 8, H A 41725, I/A 12 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-168-03
Empresa: DIAGRAM SOFTWARE SL
Administrador Solidario
- Barrachina Tortajada Pablo
- Fornes Blanes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1993 , F 204, S 8, H A 41725, I/A 11 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-03
Consejero Delegado
Consejero
- Aura Tortosa Rafael Jorge
- Fornes Blanes Francisco
- Martinez Cespedes Juan Jose
Presidente
Secretario
- Fornes Blanes Francisco
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35770 , F 83, S 8, H M 642789, I/A 2 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-28
Empresa: DIAGRAM SOFTWARE SL
Apoderado
- Fornes Blanes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1993 , F 203, S 8, H A 41725, I/A 8 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-03
Consejero Delegado
Consejero
- Aura Tortosa Rafael Jorge
- Aura Tortosa Rafael Jorge
- Fornes Blanes Francisco
- Fornes Blanes Francisco
- Martinez Cespedes Juan Jose
- Sanchez Martinez Santiago
Secretario
- Fornes Blanes Francisco
- Fornes Blanes Francisco
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 84, S 8, H Z 34680, I/A 2 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-50
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
- Fornes Blanes Francisco
- Saco Lemos Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 84, S 8, H Z 34680, I/A 2 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-50
Información de FORNES BLANES FRANCISCO
Mostramos los datos de FORNES BLANES FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORNES BLANES FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos