FORNELL SERRANO JULIO
Informe ejecutivo de FORNELL SERRANO JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FORNELL SERRANO JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTAS FORNELL SL | Socio Unico | 28/11/2018 | |
FRUTAS FORNELL SL | Administrador Unico | 28/11/2018 |
VINCULACIONES DE FORNELL SERRANO JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORNELL SERRANO JULIO
Empresa: FRUTAS RAM SL
Liquidador Unico
- Fornell Serrano Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8777, L 6063, F 160, S 8, H V 125205, I/A 4 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-46
Empresa: FRUTAS RAM SL
Administrador Unico
- Fornell Serrano Julio
Liquidador Unico
- Fornell Serrano Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8777, L 6063, F 160, S 8, H V 125205, I/A 4 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-46
Empresa: FRUTAS FORNELL SL
Administrador Unico
- Fornell Serrano Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10582, L 7863, F 77, S 8, H V 184821, I/A 1 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-46
Empresa: FRUTAS FORNELL SL
Socio Único
- Fornell Serrano Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10582, L 7863, F 77, S 8, H V 184821, I/A 1 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-46
Empresa: FRUTAS RAM SL
Administrador Unico
- Fornell Serrano Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8777, L 6063, F 160, S 8, H V 125205, I/A 3 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-46
Empresa: FRUTAS RAM SL
Apoderado
- Fornell Serrano Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8777, L 6063, F 160, S 8, H V 125205, I/A 3 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-46
Información de FORNELL SERRANO JULIO
Mostramos los datos de FORNELL SERRANO JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORNELL SERRANO JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos