FORN BERNAUS ALBA
Informe ejecutivo de FORN BERNAUS ALBA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FORN BERNAUS ALBA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVIR PARA VER SL | Administrador Unico | 13/01/2021 |
VINCULACIONES DE FORN BERNAUS ALBA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORN BERNAUS ALBA
Apoderado Solidario
- Forn Bernaus Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30895 , F 135, S 8, H B 73021, I/A 17 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-08
Empresa: VIVIR PARA VER SL
Administrador Unico
- Forn Bernaus Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47616 , F 207, S 8, H B 557230, I/A 1 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-08
Apoderado Solidario
- Forn Bernaus Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30895 , F 134, S 8, H B 73021, I/A 15 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-08
Información de FORN BERNAUS ALBA
Mostramos los datos de FORN BERNAUS ALBA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORN BERNAUS ALBA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos