FORMAS GARCIA GONZALO IGNACIO
Informe ejecutivo de FORMAS GARCIA GONZALO IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FORMAS GARCIA GONZALO IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOFOS EUROPA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 06/08/2024 | |
ECOFOS EUROPA SL | Administrador Unico | 27/12/2023 |
VINCULACIONES DE FORMAS GARCIA GONZALO IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORMAS GARCIA GONZALO IGNACIO
Empresa: ECOFOS EUROPA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Formas Garcia Gonzalo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE145539, I/A 1 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-41
Empresa: ECOFOS EUROPA SL
Administrador Unico
- Formas Garcia Gonzalo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6770 , F 196, S 8, H SE123162, I/A 2 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-41
Empresa: ECOFOS EUROPA SL
Administrador Solidario
- Formas Garcia Gonzalo Ignacio
- Nadal Aguilar Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6770 , F 196, S 8, H SE123162, I/A 2 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-41
Empresa: ECOFOS EUROPA SL
Administrador Solidario
- Formas Garcia Gonzalo Ignacio
- Nadal Aguilar Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6770 , F 195, S 8, H SE123162, I/A 1 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-41
Información de FORMAS GARCIA GONZALO IGNACIO
Mostramos los datos de FORMAS GARCIA GONZALO IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORMAS GARCIA GONZALO IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos