FORES GARCIA FERNANDO
Informe ejecutivo de FORES GARCIA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FORES GARCIA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA TEXVEL SA | Secretario | 02/07/2024 | |
INMOBILIARIA TEXVEL SA | Consejero | 02/07/2024 | |
INMOBILIARIA TEXVEL SA | REPR.143 RRM | 02/07/2024 | |
GRANGELA SA | Administrador Unico | 18/06/2020 | |
GRANGELA FITNESS CLUB SA | Administrador Unico | 18/06/2020 | |
CONSTRUCCIONES FORES SA | Administrador Unico | 18/06/2020 | |
FORMAT SA | Administrador Solidario | 19/03/2020 |
VINCULACIONES DE FORES GARCIA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORES GARCIA FERNANDO
Empresa: VELTEX SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- BETONBURG SL
- Fores Garcia Fernando
- Mollet Biosca Pere
- NEIL SL
- Puig Ruiz Jose
- Puig Verdejo Juan
Presidente
REPR.143 RRM
- Fores Garcia Fernando
- Mollet Biosca Pere
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 104291, I/A 37 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-08
Empresa: VELTEX SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- BETONBURG SL
- Fores Garcia Fernando
- Mollet Biosca Pere
- NEIL SL
- Puig Ruiz Jose
- Puig Verdejo Juan
Presidente
REPR.143 RRM
- Fores Garcia Fernando
- Mollet Biosca Pere
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 104291, I/A 36 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-08
Empresa: INMOBILIARIA TEXVEL SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
- Fores Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 142533, I/A 20 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-08
Empresa: INMOBILIARIA TEXVEL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- BETONBURG SL
- Fores Garcia Fernando
- Mollet Biosca Pere
- NEIL SL
- Puig Ruiz Jose
- Puig Verdejo Juan
Presidente
REPR.143 RRM
- Fores Garcia Fernando
- Mollet Biosca Pere
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 142533, I/A 19 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-08
Empresa: VELTEX SA
Consejero Delegado
Consejero
- BETONBURG SL
- Fores Balague Juan Jose
- Fores Garcia Fernando
- Mollet Biosca Pere
- NEIL SA
- Puig Ruiz Jose
- Puig Verdejo Juan
Presidente
REPR.143 RRM
- Fores Garcia Fernando
- Mollet Biosca Pere
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40785 , F 123, S 8, H B 104291, I/A 34 N (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-08
Empresa: INMOBILIARIA TEXVEL SA
Consejero Delegado
Consejero
- BETONBURG SL
- Fores Balague Juan Jose
- Fores Garcia Fernando
- Mollet Biosca Pere
- NEIL SA
- Puig Ruiz Jose
- Puig Verdejo Juan
Presidente
REPR.143 RRM
- Fores Garcia Fernando
- Mollet Biosca Pere
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40668 , F 214, S 8, H B 142533, I/A 17 N (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-08
Empresa: INMOBILIARIA TEXVEL SA
Consejero Delegado
- Fores Garcia Fernando
- Puig Verdejo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40668 , F 214, S 8, H B 142533, I/A 17 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2020-205-08
Empresa: CONSTRUCCIONES FORES SA
Administrador Unico
- Fores Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28345 , F 49, S 8, H B 35572, I/A 20 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-08
Empresa: CONSTRUCCIONES FORES SA
Administrador Unico
- Fores Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28345 , F 49, S 8, H B 35572, I/A 20 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-08
Empresa: GRANGELA FITNESS CLUB SA
Administrador Unico
- Fores Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26520 , F 210, S 8, H B 105116, I/A 8 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-08
VER MAS ACTOS
Información de FORES GARCIA FERNANDO
Mostramos los datos de FORES GARCIA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORES GARCIA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos