FORCELLEDO OCA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de FORCELLEDO OCA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FORCELLEDO OCA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAREXADA OIL SL | Administrador Mancomunado | 17/01/2018 | 23/12/2019 |
VINCULACIONES DE FORCELLEDO OCA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORCELLEDO OCA MIGUEL ANGEL
Empresa: MAREXADA OIL SL
Administrador Mancomunado
- Aller Regueira Pablo
- Carro Fernandez Enrique
- Castiñeira Paredes Javier
- Forcelledo Oca Miguel Angel
- Garcia Miguez Francisco-eduardo
- Gomez Perez Jose David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3425 , F 64, S 8, H C 47735, I/A 4 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-15
Empresa: MAREXADA OIL SL
Administrador Mancomunado
- Forcelledo Oca Miguel Angel
- Garcia Miguez Francisco-eduardo
- Martinez Fernandez Marcos
- Rodriguez Garcia Carlos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3425 , F 63, S 8, H C 47735, I/A 3 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-15
Información de FORCELLEDO OCA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de FORCELLEDO OCA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORCELLEDO OCA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos