FORASTER CIVIT JULIA
Informe ejecutivo de FORASTER CIVIT JULIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FORASTER CIVIT JULIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAS FORASTER 1923 SL | Administrador Solidario | 17/12/2015 | 11/05/2023 |
FINCAS FC SA | Administrador Unico | 12/03/2012 | 27/04/2018 |
PORALGRA PROMOCIONS I PROJECTES SL | Administrador Solidario | 02/12/2013 |
VINCULACIONES DE FORASTER CIVIT JULIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORASTER CIVIT JULIA
Empresa: MAS FORASTER 1923 SL
Administrador Solidario
- Foraster Civit Julia
- Sebastia Foraster Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 13, S 8, H T 49121, I/A 2 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-43
Empresa: FINCAS FC SA
Administrador Unico
- Foraster Civit Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 938 , F 53, S 8, H T 7021, I/A 16 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-43
Empresa: MAS FORASTER 1923 SL
Administrador Solidario
- Foraster Civit Julia
- Sebastia Foraster Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 10, S 8, H T 49121, I/A 1 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-43
Empresa: PORALGRA PROMOCIONS I PROJECTES SL
Administrador Solidario
- Foraster Civit Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 162, S 8, H T 23263, I/A 2 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-43
Empresa: FINCAS FC SA
Administrador Unico
- Foraster Civit Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 938 , F 53, S 8, H T 7021, I/A 15 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-43
Información de FORASTER CIVIT JULIA
Mostramos los datos de FORASTER CIVIT JULIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORASTER CIVIT JULIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos