FORAN BRIDGET
Informe ejecutivo de FORAN BRIDGET
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FORAN BRIDGET
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEWCOURT FINANCIAL ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 16/04/2015 | 26/04/2017 |
NEWCOURT FINANCIAL ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 25/01/2013 | 26/04/2017 |
NEWCOURT FINANCIAL ESPAÑA SA | Apoderado | 16/12/2010 | 26/04/2017 |
CIT GROUP NORDIC AB | Apoderado Mancomunado | 21/01/2009 | 06/06/2011 |
NEWCOURT FINANCIAL ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 30/01/2009 | 16/12/2010 |
VINCULACIONES DE FORAN BRIDGET
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORAN BRIDGET
Empresa: NEWCOURT FINANCIAL ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30135 , F 77, S 8, H M 290127, I/A 43 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-28
Empresa: NEWCOURT FINANCIAL ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30135 , F 74, S 8, H M 290127, I/A 36 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-28
Empresa: NEWCOURT FINANCIAL ESPAÑA SA
Apoderado
- Caparros Pedro
- Coffey Joyce
- Costelloe Cormac
- Cotorcea Elena
- Dillon Tom
- Donnelly Anne
- Fagan Peter
- Farrell Eimear
- Farren Sean
- Feremans Beatrice
- Foran Bridget
- Gray Gary
- Henson Mark
- Keaney Colin
- Lee Michael
- Lord Alan
- Lowney Michael
- Mcclafferty John
- Mclver Louise
- Mcmanus Barry
- Merry Colin
- Nove Attila
- Rosiello Pietro
- Ryan John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16959 , F 223, S 8, H M 290127, I/A 30 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-28
Empresa: NEWCOURT FINANCIAL ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Caparros Pedro
- Coffey Joyce
- Costelloe Cormac
- Cotorcea Elena
- Dillon Tom
- Donelan Andrea
- Donnellan Elaine
- Fagan Peter
- Farrell Eimear
- Farren Sean
- Feremans Beatrice
- Foran Bridget
- Gray Gary
- Henson Mark
- Keaney Colin
- Lee Michael
- Lord Alan
- Lowney Michael
- Mcclafferty John
- Mciver Louise
- Mcmanus Barry
- Mcmanus Noirin
- Merry Colin
- Nove Attila
- Rosiello Pietro
- Yalap Francois
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16959 , F 223, S 8, H M 290127, I/A 30 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-28
Empresa: NEWCOURT FINANCIAL ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Caparros Pedro
- Coffey Joyce
- Costelloe Cormac
- Cotorcea Elena
- Dillon Tom
- Donelan Andrea
- Donnellan Elaine
- Fagan Peter
- Farrell Eimear
- Farren Sean
- Feremans Beatrice
- Foran Bridget
- Gray Gary
- Henson Mark
- Keaney Colin
- Lee Michael
- Lord Alan
- Lowney Michael
- Mcclafferty John
- Mciver Louise
- Mcmanus Barry
- Mcmanus Noirin
- Merry Colin
- Nove Attila
- Rosiello Pietro
- Yalap Francois
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16959 , F 220, S 8, H M 290127, I/A 26 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-29-28
Empresa: CIT GROUP NORDIC AB
Apoderado Mancomunado
- Caparros Pedro
- Coffey Joyce
- Costelloe Cormac
- Cotorcea Elena
- Dillon Tom
- Donelan Andrea
- Donnellan Elaine
- Fagan Peter
- Farrell Eimear
- Farren Sean
- Feremans Beatrice
- Foran Bridget
- Gray Gary
- Henson Mark
- Keaney Colin
- Lee Michael
- Lord Alan
- Lowney Michael
- Mcclafferty John
- Mciver Louise
- Mcmanus Barry
- Mcmanus Noirin
- Merry Colin
- Nove Attila
- Rosiello Pietro
- Yalap Francois
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20868 , F 102, S 8, H M 369872, I/A 9 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-28
Información de FORAN BRIDGET
Mostramos los datos de FORAN BRIDGET que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORAN BRIDGET, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos