FORADO BENCHIMOL LEON
Informe ejecutivo de FORADO BENCHIMOL LEON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE FORADO BENCHIMOL LEON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL CROP MANAGEMENT GROUP SL | Administrador Unico | 22/02/2022 | |
KACTOOS SPAIN SL | Administrador Unico | 25/08/2015 | |
FERTISUBUR SL | Administrador Unico | 07/02/2012 | |
FRESHI EUROPEA DE DISTRIBUCION SL | Administrador Unico | 12/02/2009 |
VINCULACIONES DE FORADO BENCHIMOL LEON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORADO BENCHIMOL LEON
Empresa: GLOBAL CROP MANAGEMENT GROUP SL
Administrador Unico
- Forado Benchimol Leon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48186 , F 102, S 8, H B 575180, I/A 1 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-08
Empresa: ZOBERBAC AGRO COMPANY SL
Administrador Unico
- Forado Benchimol Leon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40987 , F 163, S 8, H B 374942, I/A 4 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-08
Empresa: SERVEIS INTEGRALS PER LA VINYA SL
Liquidador
- Forado Benchimol Leon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37337 , F 224, S 8, H B 307934, I/A 2 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-08
Empresa: SERVEIS INTEGRALS PER LA VINYA SL
Administrador Solidario
- Cubero Xavier Isidro
- Forado Benchimol Leon
Liquidador
- Forado Benchimol Leon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37337 , F 224, S 8, H B 307934, I/A 2 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-08
Empresa: INVERSIONS BERMONCA SL
Liquidador
- Forado Benchimol Leon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32847 , F 140, S 8, H B 219308, I/A 2 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-08
Empresa: INVERSIONS BERMONCA SL
Administrador
- Bertran Campmany Romulo
- Ferrer Montobbio Joaquin
- Forado Benchimol Leon
Liquidador
- Forado Benchimol Leon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32847 , F 140, S 8, H B 219308, I/A 2 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-08
Liquidador
- Forado Benchimol Leon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30232 , F 64, S 8, H B 169370, I/A 3 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-08
Administrador
- Forado Benchimol Leon
Liquidador
- Forado Benchimol Leon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30232 , F 64, S 8, H B 169370, I/A 3 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-08
Empresa: KACTOOS SPAIN SL
Administrador Unico
- Forado Benchimol Leon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42257 , F 6, S 8, H B 405936, I/A 3 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-08
Empresa: GREEN AGRICULTURAL DEVELOPMENT SL
Administrador Solidario
- Forado Benchimol Leon
- Gaara Seifalla Mohamed Fathalla Ibrahim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42860 , F 209, S 8, H B 416249, I/A 3 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08
VER MAS ACTOS
Información de FORADO BENCHIMOL LEON
Mostramos los datos de FORADO BENCHIMOL LEON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORADO BENCHIMOL LEON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos