FONTSECA GARRIGA MARIA
Informe ejecutivo de FONTSECA GARRIGA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FONTSECA GARRIGA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SELECT GRUP P&F SL | Administrador Solidario | 06/05/2022 | |
WINTERMAN MADRID SLP | Apoderado | 30/08/2017 | |
WINTERMAN BARCELONA SLP | Apoderado Solidario | 19/07/2017 | |
WINTERMAN SOLVIMAR SLP | Apoderado Solidario | 19/07/2017 | |
WINTERMAN ANDALUCIA SLP | Apoderado Solidario | 05/07/2017 | |
WINTERMAN ZARAGOZA SLP | Apoderado Solidario | 04/07/2017 | |
WINTERMAN VALENCIA SLP | Apoderado Solidario | 30/06/2017 | |
WINTERMAN CONSULTING GROUP SL | Apoderado Solidario | 07/07/2016 | |
WINTERMAN SOLVIMAR SLP | Apoderado Solidario | 07/07/2016 |
VINCULACIONES DE FONTSECA GARRIGA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONTSECA GARRIGA MARIA
Empresa: SELECT GRUP P&F SL
Administrador Solidario
- Fontseca Garriga Maria
- Panades Dalmases Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48294 , F 209, S 8, H B 579130, I/A 1 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-08
Empresa: WINTERMAN MADRID SLP
Apoderado
- Fontseca Garriga Maria
- Vilamajo Casan Alexandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36323 , F 23, S 8, H M 652566, I/A 3 (30/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-28
Empresa: WINTERMAN SOLVIMAR SLP
Apoderado Solidario
- Fontseca Garriga Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43616 , F 211, S 8, H B 433706, I/A 6 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Empresa: WINTERMAN BARCELONA SLP
Apoderado Solidario
- Fontseca Garriga Maria
- Vilamajo Casan Alexandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45944 , F 176, S 8, H B 503704, I/A 2 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-141-08
Empresa: WINTERMAN ANDALUCIA SLP
Apoderado Solidario
- Fontseca Garriga Maria
- Vilamajo Casan Alexandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6400 , F 28, S 8, H SE114361, I/A 3 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-41
Empresa: WINTERMAN ZARAGOZA SLP
Apoderado Solidario
- Fontseca Garriga Maria
- Vilamajo Casan Alexandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4264 , F 24, S 8, H Z 62298, I/A 4 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-50
Empresa: WINTERMAN VALENCIA SLP
Apoderado Solidario
- Fontseca Garriga Maria
- Vilamajo Casan Alexandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10305, L 7586, F 40, S 8, H V 176937, I/A 3 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-46
Empresa: WINTERMAN SOLVIMAR SLP
Apoderado Solidario
- Fontseca Garriga Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43616 , F 211, S 8, H B 433706, I/A 5 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-08
Empresa: WINTERMAN CONSULTING GROUP SL
Apoderado Solidario
- Fontseca Garriga Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41948 , F 23, S 8, H B 396661, I/A 7 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-08
Información de FONTSECA GARRIGA MARIA
Mostramos los datos de FONTSECA GARRIGA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONTSECA GARRIGA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos