FONTRODONA AMIGO JOAQUIN
Informe ejecutivo de FONTRODONA AMIGO JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FONTRODONA AMIGO JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONTIDIN 2025 SL | Administrador Unico | 19/02/2016 | |
INEL 2000 SL | Apoderado | 18/11/2010 |
VINCULACIONES DE FONTRODONA AMIGO JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONTRODONA AMIGO JOAQUIN
Empresa: AGORA STUDIO INTEGRAL SL
Consejero
- Fontrodona Amigo Joan
- Fontrodona Amigo Joaquin
- Gray Laymon Carlos
- Sanfiz De Leon Federico
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22899 , F 165, S 8, H M 410126, I/A 5 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-28
Empresa: FONTIDIN 2025 SL
Administrador Unico
- Fontrodona Amigo Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45221 , F 148, S 8, H B 480838, I/A 1 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-08
Empresa: EURORENTGAR IMMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Fontrodona Amigo Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32983 , F 171, S 8, H B 218913, I/A 3 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-08
Empresa: INEL 2000 SL
Apoderado
- Fontrodona Amigo Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25301 , F 174, S 8, H B 86919, I/A 14 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-08
Información de FONTRODONA AMIGO JOAQUIN
Mostramos los datos de FONTRODONA AMIGO JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONTRODONA AMIGO JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos