FONTOVA MATIAS ALEJANDRO
Informe ejecutivo de FONTOVA MATIAS ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FONTOVA MATIAS ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QGAT QUALITY FOODS SL | Administrador Unico | 29/10/2012 | 07/08/2023 |
PLUS POWER SA | Administrador Unico | 09/02/2012 | 10/08/2016 |
VINCULACIONES DE FONTOVA MATIAS ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONTOVA MATIAS ALEJANDRO
Empresa: QGAT QUALITY FOODS SL
Administrador Unico
- Fontova Matias Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43418 , F 185, S 8, H B 429314, I/A 3 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-08
Empresa: PLUS POWER SA
Administrador Unico
- Fontova Matias Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22340 , F 102, S 8, H B 36042, I/A 20 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-08
Empresa: QGAT QUALITY FOODS SL
Administrador Unico
- Fontova Matias Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43418 , F 183, S 8, H B 429314, I/A 1 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-08
Empresa: PLUS POWER SA
Administrador Unico
- Fontova Matias Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22340 , F 101, S 8, H B 36042, I/A 18 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-08
Empresa: PLUS POWER SA
Administrador Unico
- Fontova Matias Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22340 , F 101, S 8, H B 36042, I/A 18 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-08
Información de FONTOVA MATIAS ALEJANDRO
Mostramos los datos de FONTOVA MATIAS ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONTOVA MATIAS ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos