FONTESTAD BALLESTER MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de FONTESTAD BALLESTER MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FONTESTAD BALLESTER MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M2IV SOCIEDAD GESTORA MEDITERRANEA MCFB SL | Administrador Solidario | 01/02/2022 | |
SHIPPER CITRUS SL | Administrador Solidario | 18/08/2016 | |
M2IV SOGESMED JGM SL | Administrador Solidario | 28/12/2009 |
VINCULACIONES DE FONTESTAD BALLESTER MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONTESTAD BALLESTER MARIA DEL CARMEN
Administrador Solidario
- Fontestad Ballester Maria Del Carmen
- Garcia Moreno Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7997, L 5291, F 5, S 8, H V 101098, I/A 8 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-46
Empresa: SHIPPER CITRUS SL
Administrador Solidario
- Fontestad Ballester Maria Del Carmen
- Garcia Moreno Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4498, L 1810, F 75, S 8, H V 25977, I/A 6 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-46
Empresa: M2IV SOGESMED JGM SL
Administrador Solidario
- Fontestad Ballester Maria Del Carmen
- Garcia Moreno Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7989, L 5283, F 5, S 8, H V 100918, I/A 9 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-46
Información de FONTESTAD BALLESTER MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de FONTESTAD BALLESTER MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONTESTAD BALLESTER MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos