FONTENOT ELEANOR REDDEN
Informe ejecutivo de FONTENOT ELEANOR REDDEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FONTENOT ELEANOR REDDEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCIL ANIMAL CARE COMPANY SL | Administrador Unico | 26/05/2021 | 13/12/2021 |
CVM ECOGRAFIA SL | Administrador Unico | 09/07/2021 | 19/11/2021 |
SCIL ANIMAL CARE COMPANY SL | Administrador Solidario | 08/04/2021 | 26/05/2021 |
VINCULACIONES DE FONTENOT ELEANOR REDDEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONTENOT ELEANOR REDDEN
Empresa: SCIL ANIMAL CARE COMPANY SL
Administrador Unico
- Fontenot Eleanor Redden
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41596 , F 116, S 8, H M 456725, I/A 20 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Empresa: CVM ECOGRAFIA SL
Administrador Unico
- Fontenot Eleanor Redden
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1905 , F 45, S 8, H NA 37868, I/A 7 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-31
Empresa: CVM ECOGRAFIA SL
Administrador Unico
- Fontenot Eleanor Redden
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1905 , F 44, S 8, H NA 37868, I/A 3 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-31
Empresa: SCIL ANIMAL CARE COMPANY SL
Administrador Unico
- Fontenot Eleanor Redden
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25359 , F 117, S 8, H M 456725, I/A 16 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Empresa: SCIL ANIMAL CARE COMPANY SL
Administrador Solidario
- Fontenot Eleanor Redden
- Ruperez Crespo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25359 , F 117, S 8, H M 456725, I/A 16 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Empresa: SCIL ANIMAL CARE COMPANY SL
Administrador Solidario
- Fontenot Eleanor Redden
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25359 , F 117, S 8, H M 456725, I/A 15 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
Información de FONTENOT ELEANOR REDDEN
Mostramos los datos de FONTENOT ELEANOR REDDEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONTENOT ELEANOR REDDEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos