FONTELA RIOS MANUEL DOMINGO
Informe ejecutivo de FONTELA RIOS MANUEL DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FONTELA RIOS MANUEL DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOUBLE M GALEXPORT SL | Administrador Unico | 12/03/2014 | |
COMUNI-K2 COMUNICACION SL | Administrador Unico | 28/01/2013 | |
SOCIAL MEDIAVEINTIUNO SL | Administrador Unico | 18/01/2013 | |
DOUBLE M GALEXPORT SL | Apoderado | 08/01/2013 | |
SERVICIOS AGRARIOS DON TIRSO SL | Apoderado | 14/12/2012 |
VINCULACIONES DE FONTELA RIOS MANUEL DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONTELA RIOS MANUEL DOMINGO
Empresa: DOUBLE M GALEXPORT SL
Administrador Unico
- Fontela Rios Manuel Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182 , F 69, S 8, H SC 46440, I/A 5 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-15
Empresa: COMUNI-K2 COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Fontela Rios Manuel Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44 , F 141, S 8, H SC 35798, I/A 6 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-15
Empresa: SOCIAL MEDIAVEINTIUNO SL
Administrador Unico
- Fontela Rios Manuel Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3447, L 3447, F 196, S 8, H PO 45647, I/A 2 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-36
Apoderado
- Fontela Rios Manuel Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182 , F 67, S 8, H SC 46440, I/A 3 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-15
Administrador Unico
- Fontela Rios Manuel Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182 , F 67, S 8, H SC 46440, I/A 2 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-15
Empresa: SERVICIOS AGRARIOS DON TIRSO SL
Apoderado
- Fontela Rios Manuel Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3776, L 3776, F 101, S 8, H PO 52732, I/A 3 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-36
Administrador Unico
- Fontela Rios Manuel Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2736, L 2736, F 142, S 8, H PO 30674, I/A 3 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-118-36
Información de FONTELA RIOS MANUEL DOMINGO
Mostramos los datos de FONTELA RIOS MANUEL DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONTELA RIOS MANUEL DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos