FONTELA CONTRERAS ANDRES
Informe ejecutivo de FONTELA CONTRERAS ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FONTELA CONTRERAS ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECARTE & FONTENLA LEADERSHIP ADVISORY SL | Representante | 27/10/2023 | |
SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS | Secretario | 16/03/2022 | |
SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS | Consejero | 16/03/2022 |
VINCULACIONES DE FONTELA CONTRERAS ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONTELA CONTRERAS ANDRES
Empresa: KORN FERRY ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Berry Mark Wadeson
- Cookson Michael Mark
- Digregorio Michael Anthony
- Fontela Contreras Andres
- Harrison Colin
- Malcomson Nicholas Cristopher
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40956 , F 167, S 8, H M 255853, I/A 24 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Administrador Unico
Representante
- Fontela Contreras Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45905 , F 78, S 8, H M 806706, I/A 1 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Consejero
- Echanove Pasquin Manuel Maria
- Fontela Contreras Andres
Secretario
- Fontela Contreras Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36667 , F 139, S 8, H M 8096, I/A 163 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-28
Empresa: FUTURESTEP ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24038 , F 11, S 8, H M 255853, I/A 11 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-28
Información de FONTELA CONTRERAS ANDRES
Mostramos los datos de FONTELA CONTRERAS ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONTELA CONTRERAS ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos