FONTANET VALENTINES JOSEP
Informe ejecutivo de FONTANET VALENTINES JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FONTANET VALENTINES JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRO BELLCAIRE SL | Administrador Unico | 25/11/2015 | |
ELECTRO BELLCAIRE SL | Liquidador | 25/11/2015 | 25/11/2015 |
BELLCAIRE ELECTRIC 1959 SL | Administrador Solidario | 08/02/2013 | 14/10/2014 |
BELLCAIRE ELECTRIC 1959 SL | Administrador Unico | 30/03/2011 | 08/02/2013 |
VINCULACIONES DE FONTANET VALENTINES JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONTANET VALENTINES JOSEP
Empresa: ELECTRO BELLCAIRE SL
Liquidador
- Fontanet Valentines Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32296 , F 186, S 8, H B 205817, I/A 5 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-08
Empresa: ELECTRO BELLCAIRE SL
Administrador Unico
- Fontanet Valentines Josep
Liquidador
- Fontanet Valentines Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32296 , F 186, S 8, H B 205817, I/A 5 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-08
Empresa: BELLCAIRE ELECTRIC 1959 SL
Administrador Solidario
- Fontanet Valentines Josep
- Pons Mitjans Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42466 , F 202, S 8, H B 409173, I/A 3 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-08
Empresa: BELLCAIRE ELECTRIC 1959 SL
Administrador Solidario
- Fontanet Valentines Josep
- Pons Mitjans Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42466 , F 201, S 8, H B 409173, I/A 2 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-08
Empresa: BELLCAIRE ELECTRIC 1959 SL
Administrador Unico
- Fontanet Valentines Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42466 , F 201, S 8, H B 409173, I/A 2 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-08
Empresa: BELLCAIRE ELECTRIC 1959 SL
Administrador Unico
- Fontanet Valentines Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42466 , F 200, S 8, H B 409173, I/A 1 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-08
Información de FONTANET VALENTINES JOSEP
Mostramos los datos de FONTANET VALENTINES JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONTANET VALENTINES JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos