FONTANALS DE MIGUEL BELEN MARIA
Informe ejecutivo de FONTANALS DE MIGUEL BELEN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE FONTANALS DE MIGUEL BELEN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPOFRIO FOOD GROUP HOLDING SL | Apoderado Solidario | 05/02/2009 | 16/12/2019 |
ABENGOA WATER SL | Apoderado | 07/05/2011 | 18/03/2013 |
EMED MINING SPAIN SL | Apoderado Solidario | 10/08/2011 | |
RENOVALIA INFINIA INDUSTRIAL SL | Vicesecretario No Consejero | 08/03/2011 | |
RENOVALIA INFINIA INGENIERIA SL | Vicesecretario No Consejero | 08/03/2011 |
VINCULACIONES DE FONTANALS DE MIGUEL BELEN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONTANALS DE MIGUEL BELEN MARIA
Empresa: CAMPOFRIO FOOD GROUP HOLDING SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Baena Bardina Antonio
- Delgado Arrabal Maria Luisa
- Fontanals De Miguel Belen Maria
- Kirchner Baliu Pedro
- Perez Ranedo Eduardo
- Ramos Amate Maria Del Mar
- Vera Calonje Jaime
- Zurita Berbel Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31656 , F 225, S 8, H M 403155, I/A 94 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-28
Empresa: ABENGOA WATER SL
Apoderado
- Fontanals De Miguel Belen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5623 , F 195, S 8, H SE 83802, I/A 15 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-41
Empresa: EMED MINING SPAIN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5130 , F 160, S 8, H SE 84085, I/A 6 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-41
Empresa: BEFESA WATER PROJECTS SL
Apoderado
- Fontanals De Miguel Belen Maria
- Gomez-rodulfo Martinez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5196 , F 205, S 8, H SE 83802, I/A 6 (07/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-41
Empresa: RENOVALIA INFINIA INGENIERIA SL
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Fontanals De Miguel Belen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 875, L 639, F 50, S 8, H AB 20161, I/A 4 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-02
Empresa: RENOVALIA INFINIA INDUSTRIAL SL
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Fontanals De Miguel Belen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 875, L 639, F 54, S 8, H AB 20162, I/A 4 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-02
Empresa: CAMPOFRIO FOOD GROUP HOLDING SL
Apoderado Solidario
- Fontanals De Miguel Belen Maria
- Perez Ranedo Eduardo
- Ramos Amate Maria Del Mar
- Vera Calonje Jaime
- Zurita Berbel Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23884 , F 68, S 8, H M 403155, I/A 24 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-28
Información de FONTANALS DE MIGUEL BELEN MARIA
Mostramos los datos de FONTANALS DE MIGUEL BELEN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONTANALS DE MIGUEL BELEN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos