FONTANA BASSOLS JOSE MARIA
Informe ejecutivo de FONTANA BASSOLS JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FONTANA BASSOLS JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZATARA SA | Administrador Solidario | 18/10/2023 | |
ZATARA SA | Administrador Solidario | 29/11/2018 | |
ZATARA SA | Administrador Solidario | 14/03/2014 | |
ZATARA SA | Administrador Solidario | 07/01/2009 |
VINCULACIONES DE FONTANA BASSOLS JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONTANA BASSOLS JOSE MARIA
Empresa: ZATARA SA
Administrador Solidario
- Fontana Bassols Jose Maria
- Fontana Garcia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22200 , F 10, S 8, H B 33934, I/A 22 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-08
Empresa: JOVICO RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Fontana Bassols Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44760 , F 192, S 8, H B 465655, I/A 4 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-161-08
Empresa: ZATARA SA
Administrador Solidario
- Fontana Bassols Jose Maria
- Fontana Garcia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22200 , F 10, S 8, H B 33934, I/A 21 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-08
Empresa: JOVICO RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Fontana Bassols Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44760 , F 191, S 8, H B 465655, I/A 3 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-08
Empresa: JOVICO RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Fontana Bassols Jose Maria
- Romero Gallardo Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44760 , F 191, S 8, H B 465655, I/A 3 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-08
Empresa: PROBADA INVEST SL
Consejero
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
- Fontana Bassols Jose Maria
- Fontana Garcia Pedro
- Jofre Arajol Jordi
- Moreno Hernandez Ignacio
Secretario No Consejero
V- SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44652 , F 41, S 8, H B 462424, I/A 2 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-08
Empresa: JOVICO RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Fontana Bassols Jose Maria
- Romero Gallardo Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44760 , F 190, S 8, H B 465655, I/A 1 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-08
Empresa: PROBADA INVEST SL
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Fontana Bassols Jose Maria
- Fontana Garcia Pedro
- Jofre Arajol Jordi
- Moreno Hernandez Ignacio
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44652 , F 37, S 8, H B 462424, I/A 1 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-08
Empresa: ZATARA SA
Administrador Solidario
- Fontana Bassols Jose Maria
- Fontana Garcia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22200 , F 9, S 8, H B 33934, I/A 19 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-08
Empresa: ZATARA SA
Administrador Solidario
- Fontana Bassols Jose Maria
- Fontana Garcia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22200 , F 9, S 8, H B 33934, I/A 18 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-08
Información de FONTANA BASSOLS JOSE MARIA
Mostramos los datos de FONTANA BASSOLS JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONTANA BASSOLS JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos