FONTAN LIMERES DOLORES
Informe ejecutivo de FONTAN LIMERES DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FONTAN LIMERES DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAGAR DE COSTA SL | Administrador Unico | 31/07/2017 | 30/06/2023 |
TERRA DE ASOREI AIE | Socio | 20/12/2012 | |
TERRA DE ASOREI AIE | Administrador Mancomunado | 12/09/2009 | 20/03/2012 |
VINCULACIONES DE FONTAN LIMERES DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONTAN LIMERES DOLORES
Empresa: LAGAR DE COSTA SL
Administrador Unico
- Fontan Limeres Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4206, L 4206, F 1, S 8, H PO 62314, I/A 2 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-36
Empresa: LAGAR DE COSTA SL
Administrador Unico
- Fontan Limeres Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4206, L 4206, F 1, S 8, H PO 62314, I/A 1 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-36
Empresa: TERRA DE ASOREI AIE
Socio
- BODEGAS AGUIUNCHO SL
- BODEGAS ESCUDEIRO SL
- Fontan Limeres Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3390, L 3390, F 201, S 8, H PO 44387, I/A 11 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-36
Empresa: TERRA DE ASOREI AIE
Administrador Mancomunado
- Fontan Limeres Dolores
- Serantes Escudeiro Vicente Ramon
- Troncoso Prieto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3390, L 3390, F 201, S 8, H PO 44387, I/A 10 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-36
Empresa: TERRA DE ASOREI AIE
Administrador Mancomunado
- Duran Martinez Xose-ramon
- Fontan Limeres Dolores
- Martinez Novo German
- Troncoso Prieto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3390, L 3390, F 201, S 8, H PO 44387, I/A 9 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-36
Empresa: TERRA DE ASOREI AIE
Administrador Mancomunado
- Fontan Limeres Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3390, L 3390, F 197, S 8, H PO 44387, I/A 7 (12/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-36
Información de FONTAN LIMERES DOLORES
Mostramos los datos de FONTAN LIMERES DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONTAN LIMERES DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos