FONTAN GARCIA-BOENTE YAGO
Informe ejecutivo de FONTAN GARCIA-BOENTE YAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FONTAN GARCIA-BOENTE YAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPONENTES AERONAUTICOS COASA SA | Apoderado | 24/07/2013 | 16/03/2020 |
COMPONENTES AERONAUTICOS COASA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/08/2019 | 16/03/2020 |
COMPONENTES AERONAUTICOS COASA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/12/2010 | 16/03/2020 |
COMPONENTES AERONAUTICOS COASA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/03/2020 |
VINCULACIONES DE FONTAN GARCIA-BOENTE YAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONTAN GARCIA-BOENTE YAGO
Empresa: COMPONENTES AERONAUTICOS COASA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguado Muñoz Felix
- Aguado Muñoz Felix
- Alvarez Gonzalez Jose
- Alvarez Gonzalez Jose
- Arrasate Fradua Alejandro
- Azcarraga Alonso Santiago Juan
- Castillo Acero Miguel Angel
- Ceballos Santamaria Jose Ignacio
- Chocarro Melgosa Ricardo
- Cubero Herranz Fernando
- De Miranda Petronilho Maria Joao
- Del Campo Gonzalez Eduardo
- Del Campo Gonzalez Eduardo
- Fernandez De Retana Isisarri Francisco Javier
- Fontan Garcia-boente Yago
- Fontan Garcia-boente Yago
- Gimenez Sainz De La Maza Iñigo
- Herrero Cortes Francisco Javier
- Ibarreche Mendia Jose Ignacio
- Lopez De Armentia Rincon Maria Estibaliz
- Molina Hernando Miguel
- Moro Martin Ricardo
- Orbezua Soto Eduardo
- Orbezua Soto Eduardo
- Ortiz Villajos Juan Carlos
- Perez Alcaide Francisco Javier
- Rey Martinez Pedro
- Salgado Lopez Patricia Maria
- Salgado Lopez Patricia Maria
- Suarez Gutierrez Hipolito
Apoderado Solidario
- Arredondo Ormazabal Maria Victoria
- Azurmendi Gochicoa Eduardo
- Belamendia Rey Alberto
- Caballero Redondo Mercedes
- Campos Rodriguez Isolina De La Encarnacion
- Furundarena Larrinaga Gonzalo
- Lopez De Armentia Rincon Maria Estibaliz
- Martinez De Cestafe Fernandez Amaya
- Molina Hernando Miguel
- Molina Verdes Susana
- Paramo Lopez De Torre Andres
- Yeregui Mateos Maria Elena
Apoderado
- Fontan Garcia-boente Yago
- Lopez De Lapuente Diaz De Otazu Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 912 , F 27, S 8, H OR 6847, I/A 57 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-32
Empresa: COMPONENTES AERONAUTICOS COASA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguado Muñoz Felix
- Alvarez Gonzalez Jose
- Arrasate Fradua Alejandro
- Azcarraga Alonso Santiago Juan
- Castillo Acero Miguel Angel
- Ceballos Santamaria Jose Ignacio
- Chocarro Melgosa Ricardo
- Cubero Herranz Fernando
- De Miranda Petronilho Maria Joao
- Del Campo Gonzalez Eduardo
- Fernandez De Retana Isisarri Francisco Javier
- Fontan Garcia-boente Yago
- Gimenez Sainz De La Maza Iñigo
- Herrero Cortes Francisco Javier
- Ibarreche Mendia Jose Ignacio
- Moro Martin Ricardo
- Orbezua Soto Eduardo
- Ortiz Villajos Juan Carlos
- Perez Alcaide Francisco Javier
- Rey Martinez Pedro
- Salgado Lopez Patricia Maria
- Suarez Gutierrez Hipolito
Apoderado Solidario
- Arredondo Ormazabal Maria Victoria
- Azurmendi Gochicoa Eduardo
- Belamendia Rey Alberto
- Caballero Redondo Mercedes
- Campos Rodriguez Marisol
- Furundarena Larrinaga Gonzalo
- Lopez De Armentia Rincon Maria Estibaliz
- Martinez De Cestafe Fernandez Amaya
- Molina Hernando Miguel
- Molina Verdes Susana
- Paramo Lopez De Torre Andres
- Yeregui Mateos Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 875 , F 53, S 8, H OR 6847, I/A 53 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-32
Empresa: COMPONENTES AERONAUTICOS COASA SA
Apoderado
- Fontan Garcia-boente Yago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 817 , F 142, S 8, H OR 6847, I/A 41 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-32
Empresa: COMPONENTES AERONAUTICOS COASA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 799 , F 28, S 8, H OR 6847, I/A 36 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-32
Información de FONTAN GARCIA-BOENTE YAGO
Mostramos los datos de FONTAN GARCIA-BOENTE YAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONTAN GARCIA-BOENTE YAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos